男,苗(miao)族,1968年12月(yue)生,在職研究生學歷,法(fa)學學士,1991年8月(yue)參加工作(zuo),1995年4月(yue)加入中國(guo)(guo)共產黨(dang)。現(xian)任重(zhong)慶市(shi)(shi)糧(liang)油批(pi)發市(shi)(shi)場有(you)限責任公司黨(dang)支(zhi)部(bu)書記、執行董事,國(guo)(guo)家糧(liang)食(shi)重(zhong)慶交(jiao)易中心(xin)主任。
男(nan),漢族(zu),1966年4月(yue)(yue)生(sheng),在職研究生(sheng)學歷(li),1985年7月(yue)(yue)參加(jia)工作,1985年4月(yue)(yue)加(jia)入(ru)中國共(gong)產(chan)黨。現任重慶(qing)市糧油(you)批發(fa)市場(chang)有限責任公司黨支部(bu)副書記(ji)、總(zong)經理(li)。
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊