男,漢族,1971年(nian)8月(yue)生(sheng),大(da)學(xue)學(xue)歷,高(gao)級(ji)會(hui)計師,1992年(nian)7月(yue)參加工作,2007年(nian)6月(yue)加入中國共產黨(dang),現任重慶糧(liang)食(shi)集團有(you)限責任公司黨(dang)委書記、董事長。
男,漢族(zu),1968年3月生(sheng),研究生(sheng)學歷(li),高級經濟師,1990年7月參加工作(zuo),1997年4月加入(ru)中國共(gong)產黨,現任重慶糧(liang)食集團有限責任公司黨委(wei)副(fu)書記、總經理、董事。
男,漢(han)族,1967年(nian)7月(yue)生,中央黨校研究生學歷,1990年(nian)7月(yue)參加工作,1994年(nian)6月(yue)加入中國共產黨,現任重慶(qing)糧食集團有限責(ze)任公(gong)司黨委委員、監(jian)事會(hui)主席。
男,漢族,1967年(nian)6月生,大學學歷,高級(ji)經濟師,1990年(nian)7月參加工(gong)作,1996年(nian)5月加入中國共產(chan)黨,現(xian)任重慶糧食集團有限責任公司黨委委員、副(fu)總經理。
女,漢族,1966年9月(yue)(yue)生,本科學歷,高級(ji)會(hui)計師,1986年8月(yue)(yue)參(can)加(jia)工(gong)作(zuo),2002年4月(yue)(yue)加(jia)入中國共產黨,現任重(zhong)慶糧食集(ji)團(tuan)有(you)限責任公司黨委副書記,董事(shi)(職工(gong))、工(gong)會(hui)主席(xi)。
男,漢族(zu),1972年9月生,市委黨校研究生學歷,正高級會計師(shi)、注冊會計師(shi),1993年8月參加(jia)工作(zuo),1996年11月加(jia)入中國共產黨,現任重慶糧食集團(tuan)有限責任公(gong)司黨委委員(yuan)、董事、財務總監。
男,漢族(zu),1973年(nian)9月(yue)生(sheng),研究生(sheng)學歷,在職法學博士,1994年(nian)9月(yue)參加(jia)(jia)工作,2000年(nian)4月(yue)加(jia)(jia)入(ru)中國共產黨(dang),現任重慶糧食集(ji)團(tuan)有限責(ze)任公司黨(dang)委委員、副總經理(li)。
男,漢(han)族,1973年1月生,大學(xue)(xue)本(ben)科學(xue)(xue)歷(li),碩士學(xue)(xue)位(wei),1995年7月參加(jia)工作,1994年10月加(jia)入中(zhong)國共產(chan)黨(dang),現(xian)任重慶糧食集團有(you)限責任公司黨(dang)委委員、紀委書記、監察專(zhuan)員。
男(nan),漢族,1965年8月生,研究生學(xue)歷(地方),統計師,1989年8月參加(jia)工作,1990年12月加(jia)入(ru)中國共產黨,現任重慶糧食集團有(you)限責(ze)任公司二級專務。
男,漢族(zu),1965年(nian)3月生(sheng),本科(ke)學(xue)歷,高級政工(gong)師,1984年(nian)8月參加(jia)工(gong)作,1989年(nian)6月加(jia)入中(zhong)國共產黨(dang),現任重(zhong)慶糧食集(ji)團有限責(ze)任公司二(er)級專務。
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊